Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bilo Tiftikci
Bilo Tiftikci
19831015-XXXX
Ta kreditupplysning
Bilo Tiftikci är en man född den 15 oktober 1983. Han är folkbokförd i Tungelsta sedan 2023-08-02. Tungelsta ligger i Haninge kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Casa De La Planka AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Casa De La Planka AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fribbans Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Solís omsorg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Solís Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Solísof Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bilo Tiftikci AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Hiko AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
R- Meze Bistro AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Helun Aktiebolag
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Hikoson AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Hikoson AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Hellin Redovisningsbyrå
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Tomorrow InshaAllah
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
Restaurang Green Bull Handelsbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Bolagsman
FARSTAGÅNGENS Handelsbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bilo Tiftikci har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Bolagsman
Utträde: 2024-08-17
EZEM BILVERKSTAD Handelsbolag
Avregistrerad...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-10-26
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655639 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Casa De La Planka AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bilo Tiftikci
Verkställande direktör
Bilo Tiftikci
Styrelsesuppleant
Aigerim Moldybayeva
Vice verkställande direktör
Aigerim Moldybayeva
Tillbaka till sidans topp
Fribbans Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Hikmet Tiftikci
Styrelseledamot
Mico Tiftikci
Styrelsesuppleant
Bilo Tiftikci
Tillbaka till sidans topp
Solís omsorg AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Annika Lena Birgitta Johansson
Styrelseledamot
Kenan Parlak
Ordförande
Kenan Parlak
Styrelseledamot
Mico Tiftikci
Styrelsesuppleant
Bilo Tiftikci
Tillbaka till sidans topp