Org.nr: 559244-6248
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Kapoor, Rizwan Akhtar | 2022-10-13 |
Styrelseledamot | Shubat, Rania | 2022-08-11 |
Styrelsesuppleant | Markskog, Samuel Alexander | 2022-08-11 |
Styrelseledamot | Kapoor, Neelam Rizwan | 2022-05-14 |
Styrelsesuppleant | Alboradhi, Waleed Khalid Jaafar | 2022-04-01 |
Styrelseledamot | Al-Azzawi, Kathreen Husham Shamkhi | 2022-03-29 |
Styrelseledamot | Shabaa, Amir | 2022-02-10 |