Org.nr: 559258-2695
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Kapoor, Neelam Rizwan | 2022-04-05 |
Styrelsesuppleant | Markskog, Samuel Alexander | 2022-04-02 |
Styrelseledamot | Magel, Ahmad | 2022-01-12 |
Styrelsesuppleant | Oudeh, Wael | 2022-01-12 |
Styrelseledamot | Bodair, Ahmad | 2021-12-17 |
Verkställande direktör | Bodair, Ahmad | 2021-12-17 |
Styrelseledamot | Magel, Ahmad | 2021-11-29 |