Org.nr: 556746-8409
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Widell, Anders Mikael | 2024-05-03 |
Extern verkställande direktör | Borefors, Niklas Gustaf | 2023-08-09 |
Styrelseledamot | Gustavsson, Lena Mariann | 2023-04-23 |
Styrelsesuppleant | Laanela, Peter Alexander Nalle | 2023-04-23 |
Styrelseledamot | Berg, Anna Elisabeth | 2022-09-23 |
Styrelseledamot | Davidson Assefa, Astrid Margaretha | 2022-04-07 |
Styrelseledamot | Hald, Rolf Niklas Edward | 2022-04-07 |