Org.nr: 556933-7131
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Fogelqvist, Karl Olof Andreas | 2023-10-02 |
Ordförande | Hertting, Karl Magnus | 2023-04-22 |
Styrelseledamot | Hertting, Karl Magnus | 2023-04-22 |
Styrelseledamot | Nexberg, Jens Andreas | 2023-03-22 |
Ordförande | Johansson, Stig Nicklas | 2023-01-13 |
Styrelseledamot | Johansson, Stig Nicklas | 2023-01-13 |
Styrelseledamot | Öhlén, Lars Jonas | 2023-01-13 |
Styrelseledamot | Nexberg, Jens Andreas | 2021-11-09 |