Org.nr: 559294-7690
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Åström, Karl Alexander | 2024-07-21 |
Ordförande | Lindqvist, Robin Rick | 2024-07-14 |
Styrelseledamot | Åström, Karl Alexander | 2024-07-14 |
Styrelsesuppleant | Hultman, Sten Jakob Ludvig | 2024-07-14 |
Verkställande direktör | Åström, Karl Alexander | 2024-07-14 |
Ordförande | Sjölund, Jonas Anders Signar | 2022-11-09 |
Styrelseledamot | Sjölund, Jonas Anders Signar | 2022-11-09 |
Huvudansvarig revisor | Radic, Tijana | 2022-09-08 |
Extern vice verkställande direktör | Andelius, Per-Jalmar Rutger | 2022-07-21 |