Org.nr: 556707-2516
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Hellman, Lars Olof | 2023-09-20 |
Styrelsesuppleant | Sjödin, Rolf Andreas | 2023-09-20 |
Styrelseledamot | Bergström, Anna Maria | 2023-07-27 |
Styrelsesuppleant | Borgenstierna, Asta Catharina | 2023-07-27 |
Verkställande direktör | Borgenstierna, Asta Catharina | 2023-07-27 |
Styrelsesuppleant | Werelius, Kjell Tomas | 2021-12-11 |
Styrelseledamot | Wang, Victoria Qian | 2021-10-13 |
Huvudansvarig revisor | Lagerberg, Bo Magnus | 2021-10-13 |
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB | 2021-10-13 |