Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-30 |