Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Hopp Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Hopp Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Fyrskeppet i Varvsstaden | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Havsbrisen i Oceanhamnen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Västra Vakten | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Origo | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Blåklockan i Staffanstorp | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Ängahusen i Vellinge | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Fjärilen i Staffanstorp | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Tullstorps Ängar i Malmö | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-22 |