Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-28 |