Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-09 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-07 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-03 |
||
Bolagsman Utträde: 2023-01-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-06 |