Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bernt Tore Evert Svensson
Bernt Tore Evert Svensson
19470323-XXXX
Ta kreditupplysning
Svensson, Bernt Tore Evert är en man född den 23 mars 1947 och är bosatt i Marstrand
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Likvidator
Gullbringa Golf och Country Club Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Jurist & Affärskonsult Swed Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Tommy Eriksson Konsult Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Ekonomi & Revision i Kungälv Aktiebolag
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Leif Anghammar Consulting AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
AM Totalredovisning Holding AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Ingolf Jensen Invest AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Jan Kellertz Logistik AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Anakkana AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
CABLEVISIONS SWEDEN AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Lustbåtar Västkusten AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
CEMAK AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Tinnred AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Emma Wedel AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Flowerdesign Göteborg AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Lillvor Göthede fastighetsförvaltning AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Flatlander AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Bostadsrättsföreningen Drottninggatan 11 i Marstrand
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bernt Tore Evert Svensson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Likvidator
Utträde: 2024-01-20
BIRGITTA K ANDERSSON KONSULT AB
Avregistrerad
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-12-27
Starkmark i Väst AB
Vilande
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708404 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Gullbringa Golf och Country Club Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Bernt Tore Evert Svensson
Tillbaka till sidans topp
Jurist & Affärskonsult Swed Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Bernt Tore Evert Svensson
Extern firmatecknare
Anders Lennart Dage
Tillbaka till sidans topp
Tommy Eriksson Konsult Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Bernt Tore Evert Svensson
Extern firmatecknare
Kennet Eve Tommy Eriksson
Tillbaka till sidans topp