Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bernt Lars-Axel Holmén
Bernt Lars-Axel Holmén
19430323-XXXX
Ta kreditupplysning
Holmén, Bernt Lars-Axel är en man född den 23 mars 1943 och är bosatt i Gånghester
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Dalsjöfors Fabriksmuseums Ekonomiska förening
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bernt Lars-Axel Holmén har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-06-17
Aktiebolaget Toarpshus
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Dalsjöfors Fabriksmuseums Ekonomiska förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Stig Ingvar Gren
Styrelsesuppleant
Eva Marianne Carlsson
Styrelsesuppleant
Bernt Lars-Axel Holmén
Styrelseledamot
Lars Sigvard Lyborg
Styrelseledamot
Elzbieta Czeslawa Lindell
Styrelsesuppleant
Börje Claes-Lennart Andersson
Styrelseledamot
Inger Kristina Gustafsson
Revisorssuppleant
Anitha Gull-Britt Viktorsson
Revisor
Inger Birgitta Larsson
Styrelseledamot
Margareta Elisabet Persson
Styrelseledamot
Leo Antero Mäkinen
Tillbaka till sidans topp