Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bernt Jan-Ivar Arvidsson
Bernt Jan-Ivar Arvidsson
19500530-XXXX
Ta kreditupplysning
Arvidsson, Bernt Jan-Ivar är en man född den 30 maj 1950 och är bosatt i Värnamo
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Haboarp Ulfsnäs F 133U ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bernt Jan-Ivar Arvidsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-01-25
Nydala Bygdebolag AB (svb)
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-09-16
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Haboarp Ulfsnäs F 133U ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Maj Ingrid Irene Nilsson
Styrelseledamot
Bernt Jan-Ivar Arvidsson
Styrelseledamot
Bo Jörgen Sabel
Ordförande
Bo Jörgen Sabel
Tillbaka till sidans topp