Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bernard Pandurevic
Bernard Pandurevic
19761119-XXXX
Ta kreditupplysning
Pandurevic, Bernard är en man född den 19 november 1976 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Mosebacke torg 6
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bernard Pandurevic har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-11-05
Great Apes AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-04-21
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Mosebacke torg 6
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Erik Staffan Linde
Styrelseledamot
Cecilia Ann-Ida Runsiö Fennö
Styrelseledamot
Kaj Henrik Huldschiner
Ordförande
Kaj Henrik Huldschiner
Styrelsesuppleant
Jenny Elisabeth Huldschiner
Styrelseledamot
Bernard Pandurevic
Styrelseledamot
Alexander Ben Gorham
Styrelsesuppleant
Natasa Gorham
Tillbaka till sidans topp