Org.nr: 559305-3761
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ezeddin, Abdullah | 2024-09-27 |
Styrelseledamot | Maroof, Blend | 2024-08-03 |
Styrelsesuppleant | Namjii, Oyuntuya | 2024-02-14 |
Styrelseledamot | Somand, Faraz | 2024-01-31 |
Styrelsesuppleant | Shamlou Khakestar, Arvin | 2024-01-31 |
Styrelseledamot | Somand, Alireza | 2022-05-11 |
Styrelsesuppleant | Alsadawi, Ali Amar Ali | 2022-05-11 |
Styrelsesuppleant | Mardini, Mohammed Ibrahim | 2021-11-05 |