Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mats Sigvard Bergsjö
Mats Sigvard Bergsjö
19550520-XXXX
Ta kreditupplysning
Bergsjö, Mats Sigvard är en man född den 20 maj 1955 och är bosatt i Västra Ämtervik
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Innehavare
Bergsjö, Mats
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
EMAFYR AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
EMAFYR AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aktiebolaget Munkforssågar
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Aktiebolaget Munkforssågar
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Deform AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Deform AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Werma Wermlands Maskin Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Werma Wermlands Maskin Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sveafallen Invest Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Sveafallen Invest Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
PrimeBlade Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
PrimeBlade Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BEKOLUN AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Deform Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Deform Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Deform Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Deform Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Skinnfallsberget Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Skinnfallsberget Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Proberg Trading AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Proberg Trading AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mats Sigvard Bergsjö har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-08-29
Lynx Saturnus AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 11 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
EMAFYR AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Rut Myrtle Marion Bergsjö
Styrelseledamot
Mats Sigvard Bergsjö
Verkställande direktör
Mats Sigvard Bergsjö
Huvudansvarig revisor
Johan Fredrik Axel Eklund
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Aktiebolaget Munkforssågar
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jarl Anders Hallberg
Styrelseledamot
Bo Tommy Linder
Styrelseledamot
Stig Lennart Lefverström
Styrelsesuppleant
Monica Carina Linder
Styrelseledamot
Mats Sigvard Bergsjö
Ordförande
Mats Sigvard Bergsjö
Styrelseledamot
Sune Per Olov Hallberg
Styrelsesuppleant
Per Erik Lindkvist
Extern firmatecknare
Anna-Lena Marianne Jensen
Styrelseledamot
Christer Lars-Erik Johansson
Revisor
Bengt Dick Ulrich Adolfsson
Extern vice verkställande direktör
Pernilla Elisabeth Melén
Styrelsesuppleant
Bodil Hedvig Margareta Persson
Revisorssuppleant
Johan Fredrik Axel Eklund
Extern verkställande direktör
Peter Stig Anders Hallberg
Styrelseledamot
Emelie Maria Therese Lundberg
Tillbaka till sidans topp