Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | SLU Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SolEdits AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | SolEdits AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Berggren, Hans | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Södra Skogsägarna ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hanö Hamn- och Byalag Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Hanö Hamn- och Byalag Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Svenska Säker Skog ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | Hanö Konsult Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-20 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-05-23 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-01 |