Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bengt Torleif Palmqvist
Bengt Torleif Palmqvist
19600422-XXXX
Ta kreditupplysning
Palmqvist, Bengt Torleif är en man född den 22 april 1960 och är bosatt i Linköping
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Användarföreningen Stifast ek.för.
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bengt Torleif Palmqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-06-23
Svenska PEFC ek. för.
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-07-07
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Användarföreningen Stifast ek.för.
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern firmatecknare
Barbro Katarina Nordlöf
Styrelseledamot
Max Andreas Enander
Styrelseledamot
Bengt Torleif Palmqvist
Styrelseledamot
Karin Elisabet Lindfors
Styrelseledamot
Klas Bertil Gustavsson
Styrelseledamot
Per Ove Nystrand
Styrelseledamot
Petra Ulrika Odén
Styrelseledamot
Ann-Sofi Katarina Hallenborg
Ordförande
Ann-Sofi Katarina Hallenborg
Styrelseledamot
Arvid Karl Mikael Mickelåker
Styrelseledamot
Leif Anders Landström
Styrelseledamot
Mats Fredrik Tengberg
Styrelseledamot
Martha E M C Henriksson Witt
Tillbaka till sidans topp