Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Graninge Energimarknad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-31 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-09 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-11-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-22 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-10-22 |