Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Mfin Ekonomi & Juridik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Mfin Ekonomi & Juridik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Aurum Juridik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Soleva Vårdkonsult Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Finalen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mfin AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Castus Ekonomi & Juridik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ekonomikum AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Ekonomikum AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AB GS Holding | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-03 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |