Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Aktiebolaget Manstrom & Co | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Best Motor Osd AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Mikrobyrån Redovisning i Göteborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-01 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-20 |