Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Portalen Kompetens Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lärfokus Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Lärfokus Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Portalens Gymnasium i Göteborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Portalens Gymnasium i Borås AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Portalens Gymnasium i Uddevalla AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Åby Travutbildning Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern verkställande direktör | Portalens Gymnasium i Lidköping Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-04 |