Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | MEXMAN | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | G&R Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-02 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-15 |