Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Falkenberg Energi Elnät AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Falkenberg Energi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mindbender group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Mindbender group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bengt-Olof Isaksson AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Winpeng AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Winpeng AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Halland Opinion & Media Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Halland Opinion & Media Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Norra Hallands Veckoblad, förening u.p.a. | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-04-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-18 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-11 |