Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor | David Nordqvists Fiskexport Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | B & J Invest Järlesjö & Dahlquist i Malmö Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Italienska Magasinet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Energy Converting Wind Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bengt-Ola Månsson AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-08 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-25 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-25 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-11-09 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-11-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-27 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-15 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-10-12 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-10-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-11 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-11 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-11 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-11 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-11 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-11 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-11 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-11 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-11 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-10-11 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-05 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-05 |
||
Revisor Utträde: 2022-10-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-22 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-09 |
||
Revisor Utträde: 2022-08-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-30 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-15 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-18 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-14 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-10 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-10 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-03 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-30 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisor Utträde: 2022-04-21 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-04-07 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-04-07 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-04-06 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-03-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-01-29 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-01-22 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-14 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-17 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-02 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-30 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-25 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-25 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-25 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-25 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-25 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-19 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-12 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-02 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-01 |