Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | SpinPoint Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | SpinPoint Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SpinPoint Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mölndals Kontorstjänst AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SpinPoint AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | SpinPoint AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mölndals Redovisningsbyrå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Mölndals Redovisningsbyrå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2023-10-25 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-09-30 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-09-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-21 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-05 |
||
Revisor Utträde: 2023-08-01 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-29 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-29 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-29 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-29 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-11 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-11 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-07 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-07 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-07 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-05 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-05 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-05 |
||
Revisor Utträde: 2023-07-02 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-21 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-06-21 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-10 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-03 |
||
Revisor Utträde: 2023-06-02 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-24 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-06 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-05 |
||
Revisor Utträde: 2023-05-05 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-28 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-25 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-22 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-14 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-14 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-14 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-14 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-14 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-14 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-07 |
||
Revisor Utträde: 2023-04-04 |
||
Revisor Utträde: 2022-08-05 |
||
Revisor Utträde: 2022-03-24 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-15 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-15 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-12 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-12 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-16 |