Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-09 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-10-02 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-10-02 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-09-13 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-18 |