Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bengt Mats Ola Roman
Bengt Mats Ola Roman
19560227-XXXX
Ta kreditupplysning
Roman, Bengt Mats Ola är en man född den 27 februari 1956 och är bosatt i Växjö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Kojflagens Vatten-och avloppsanläggning Ek. för.
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bengt Mats Ola Roman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-07-25
Bostadsrättsföreningen Slånbäret i Växjö
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-09-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Kojflagens Vatten-och avloppsanläggning Ek. för.
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sven Krister Aldorsson
Styrelseledamot
Carl Thomas Cederborg
Ordförande
Carl Thomas Cederborg
Styrelseledamot
Per Gunnar Nilsson
Styrelseledamot
Bengt Olof Johansson
Styrelseledamot
Bengt Mats Ola Roman
Styrelsesuppleant
Maria Catharina Roman
Styrelseledamot
Johan Vilhelm Nikolausson
Styrelseledamot
Rolf Magnus Berggren
Revisor
Leif Karl Fredrik Nilsson
Tillbaka till sidans topp