Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Skogshöjden i Örnsköldsvik | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Fagerhöjden i Örnsköldsvik | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | HSB Bostadsrättsförening Sågställaren i Örnsköldsvik | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Fageråsen i Örnsköldsvik | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Järven i Örnsköldsvik | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Stenhamra i Örnsköldsvik | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-11 |