Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-16 |