Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bengt Magnus Kinnmark
Bengt Magnus Kinnmark
19680111-XXXX
Ta kreditupplysning
Kinnmark, Bengt Magnus är en man född den 11 januari 1968 och är bosatt i Partille
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Kinnmark Information AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tollenäs Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Tollenäs Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hakefjordens Företagsbostäder AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Hakefjordens Företagsbostäder AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
JAMAB AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tryggtboende i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Tryggtboende i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Workers Hotel Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Workers Hotel Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Surfviken i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Surfviken i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kinnmark Holding AB
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bengt Magnus Kinnmark har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-10-12
Sun Center Stora höga AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-09-15
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 8 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Kinnmark Information AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Claes Tobias Benne
Styrelseledamot
Bengt Magnus Kinnmark
Styrelsesuppleant
Vivika M E Sonnauer Kinnmark
Tillbaka till sidans topp
Tollenäs Group AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Claes Tobias Benne
Styrelseledamot
Bengt Magnus Kinnmark
Ordförande
Bengt Magnus Kinnmark
Styrelsesuppleant
Vivika M E Sonnauer Kinnmark
Styrelseledamot
Anders Josef Jönsson
Tillbaka till sidans topp
Hakefjordens Företagsbostäder AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Claes Tobias Benne
Styrelseledamot
Bengt Magnus Kinnmark
Ordförande
Bengt Magnus Kinnmark
Styrelseledamot
Anders Josef Jönsson
Styrelsesuppleant
Vivika M E Sonnauer Kinnmark
Tillbaka till sidans topp