Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | BENNETS IMPORT I LERUM Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stoppsemaforen 1 Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AmEko Redovisningsbyrå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stoppsemaforen 15 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AmEko Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stoppsemaforen 12 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Little Objects Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stoppsemaforen 14 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Likvidator Utträde: 2023-11-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-14 |