Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-16 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-22 |