Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Lindbäcks Fastigheter Piteå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lindbäcks Projektutveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kallfors Investment AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lindbäcks Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lindbäcks Produktion AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-10 |