Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-22 |