Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bengt Erik Olsson
Bengt Erik Olsson
19490409-XXXX
Ta kreditupplysning
Olsson, Bengt Erik är en man född den 9 april 1949 och är bosatt i Varberg
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Datakonsult Göran Olsson Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bengt Erik Olsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-11-18
Termino C 10341 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Datakonsult Göran Olsson Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Erik Göran Olsson
Verkställande direktör
Erik Göran Olsson
Styrelsesuppleant
Lilian Gunilla Olsson
Styrelsesuppleant
Bengt Erik Olsson
Styrelsesuppleant
Niklas Erik Mattias Thuman
Tillbaka till sidans topp