Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-03-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-10 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-31 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-24 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-10 |