Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor | Paulin Erixson Förvaltnings Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Partman Nordic Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | AJ Baltikum Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | AJ Offentlig Interiör AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | PEUH Kakel i Halmstad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Karlsson, Bengt-Eric Mikael | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Kompassen i Halmstad | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | HSB Bostadsrättsförening Kompassen i Halmstad | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-04-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-30 |
||
Revisor Utträde: 2023-02-01 |
||
Revisor Utträde: 2023-02-01 |
||
Revisor Utträde: 2022-12-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-10-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-21 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-04 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-26 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-26 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-25 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-02 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-16 |
||
Revisor Utträde: 2021-10-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-07 |