Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Hööks Hästsport AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Waymkr AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dunstan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kinds Golf AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sparbanken Tranemo | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bostadsrättsföreningen Joängets Fjällgård nr 2 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-10 |