Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bengt Anders Stefan Rydberg
Bengt Anders Stefan Rydberg
19510705-XXXX
Ta kreditupplysning
Bengt Anders Stefan Rydberg är en man född den 5 juli 1951. Han är folkbokförd i Växjö sedan 2024-01-01. Växjö ligger i Växjö kommun, Kronobergs län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Stenolds Parfymeri & Hudvård Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kommunikationsutveckling Sydost Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Kommunikationsutveckling Sydost Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Affärsutveckling Anders Rydberg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Affärsutveckling Anders Rydberg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kiviks Hantverkshus AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Parkeringslösningar Sverige AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Grodan of Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sailteam ITAGA AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
065 INGCAP AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BAP Vänner AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
GC Infra AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Linnégruppen Småland AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Albie Nordic AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bengt Anders Stefan Rydberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-12-30
Rydbergs Redovisning AB
Aktivt
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-02-09
Hudsalongen i Vätterbygden AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-03-26
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 20 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Stenolds Parfymeri & Hudvård Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karl Ola Tobias Rydberg
Verkställande direktör
Karl Ola Tobias Rydberg
Ordförande
Karl Ola Tobias Rydberg
Styrelseledamot
Sara Paola Belle Lucia Rydberg
Styrelsesuppleant
Bengt Anders Stefan Rydberg
Tillbaka till sidans topp
Kommunikationsutveckling Sydost Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Anders Valdemar Hedén
Verkställande direktör
Ulf Anders Valdemar Hedén
Styrelseledamot
Bengt Anders Stefan Rydberg
Ordförande
Bengt Anders Stefan Rydberg
Styrelsesuppleant
Kent Tommy Mikael Mårtensson
Tillbaka till sidans topp
Affärsutveckling Anders Rydberg AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Anders Stefan Rydberg
Verkställande direktör
Bengt Anders Stefan Rydberg
Styrelsesuppleant
Karl Ola Tobias Rydberg
Tillbaka till sidans topp