Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Åsen i Solna | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Dalen i Värmdö | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Horisonten i Stockholm | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB bostadsrättsförening Pepparkvarnen i Stockholm | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-13 |