Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bengt Åke Lilja
Bengt Åke Lilja
19590804-XXXX
Ta kreditupplysning
Lilja, Bengt Åke är en man född den 4 augusti 1959 och är bosatt i Mora
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Gördalen-Mörkret fiberförening ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bengt Åke Lilja har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-08-19
HSB Bostadsrättsförening Noreberg i Mora
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-06-10
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Gördalen-Mörkret fiberförening ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Henrik Bennet
Ordförande
Per Henrik Bennet
Styrelseledamot
Karl Olov Jenssen
Styrelseledamot
Bengt Åke Lilja
Styrelseledamot
Sven-Erik Ernberg
Styrelseledamot
Ludwig Adam Bernersjö
Tillbaka till sidans topp