Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Bengt Åke Christer Bryhagen
Bengt Åke Christer Bryhagen
19470815-XXXX
Ta kreditupplysning
Bengt Åke Christer Bryhagen är en man född den 15 augusti 1947. Han är folkbokförd i Kristianstad sedan 2021-09-15. Kristianstad ligger i Kristianstad kommun, Skåne län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Innehavare
Bryhagen, Bengt Åke Christer
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
H Norsen 11 Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Seghma AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Seghma AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aboukir AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ferramentum AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Byggnads Aktiebolaget Bröderna Persson
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Byggnads Aktiebolaget Bröderna Persson
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighets AB Mejselen 4
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighets AB Å-en 4
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kraften 24 i Kristianstad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
T Naljen 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nirvana AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kuvertet 3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Snapphanen 10 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stamaro AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighets AB Konservfabriken 8
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Jultomten
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Bengt Åke Christer Bryhagen har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2021-11-02
Stenvalvet 286 Kristianstad Kvarnen AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
H Norsen 11 Fastighets AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Åke Christer Bryhagen
Styrelsesuppleant
Bo Roland Lundgren
Huvudansvarig revisor
Lars Markus Niléhn
Extern firmatecknare
Erik Gustav Johan Lunderup
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Seghma AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Åke Christer Bryhagen
Ordförande
Bengt Åke Christer Bryhagen
Styrelsesuppleant
Bo Roland Lundgren
Styrelseledamot
Nils Anders Andersson
Huvudansvarig revisor
Lars Markus Niléhn
Extern firmatecknare
Erik Gustav Johan Lunderup
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp