Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Elixangio Health Technology AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-23 |