Org.nr: 556613-5983
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Corneliusson, Linda Henrietta | 2023-12-23 |
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB | 2023-12-23 |
Styrelseledamot | Hagen, Annica Anette | 2022-09-01 |
Styrelsesuppleant | Lerne, Anna Sabina | 2022-09-01 |
Styrelsesuppleant | Buhre Gidlöf, Ewa Maria | 2022-05-23 |
Styrelseledamot | Hjelm Cronstedt, Signe Caroline E | 2021-12-28 |
Verkställande direktör | Hjelm Cronstedt, Signe Caroline E | 2021-12-28 |
Huvudansvarig revisor | Moré, Cesar Kaysar | 2021-12-28 |