Org.nr: 556443-7407
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Karlsson, Karl Göran Roland | 2024-02-21 |
Styrelseledamot | Karlsson, Karl Göran Roland | 2024-02-21 |
Styrelseledamot | Karlsson, Andreas Dan Göran | 2024-02-21 |
Verkställande direktör | Karlsson, Andreas Dan Göran | 2024-02-21 |
Styrelsesuppleant | Dahlén, Charlotta Braid Nancy | 2023-12-07 |
Styrelseledamot | Magnusson, Cathrine Madelene | 2022-10-21 |
Verkställande direktör | Magnusson, Cathrine Madelene | 2022-10-21 |
Styrelseledamot | Burchardt, Therese Lilly Felicia | 2022-08-23 |
Styrelsesuppleant | Wickström, Ros-Mari | 2022-08-23 |
Styrelseledamot | Seppänen, Jaakko Mikael | 2022-05-05 |
Styrelsesuppleant | Seppänen, Karin Maria | 2022-05-05 |
Verkställande direktör | Seppänen, Jaakko Mikael | 2022-05-05 |