Org.nr: 559359-8161
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Namjii, Oyuntuya | 2023-09-08 |
Styrelseledamot | Zrikat, Bader | 2023-06-29 |
Styrelsesuppleant | Youhanon, Jony | 2023-06-29 |
Styrelseledamot | Tteiba, Naji | 2022-10-20 |
Styrelsesuppleant | Murad, Hussien Ayad | 2022-10-20 |
Styrelseledamot | Hamdallah, Shaimaa Fathallah | 2022-09-10 |
Styrelseledamot | Youhanon, Jony | 2022-02-19 |
Styrelsesuppleant | Yohanon, Pierre | 2022-02-19 |