Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Mohammed Hamza Barikan
Mohammed Hamza Barikan
19890608-XXXX
Ta kreditupplysning
Mohammed Hamza Barikan är en man född den 8 juni 1989. Han är folkbokförd i Sundbyberg sedan 2014-11-01. Sundbyberg ligger i Sundbyberg kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Samkonsult Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Samkonsult Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Samkonsult VVS AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Konum Structures AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Samkonsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Samkonsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sambuild AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Sambuild AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Sambuild AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SamAcademy AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
SamAcademy AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Barikan Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Barikan Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Scentia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Barikan, Mohammed Hamza
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Mohammed Hamza Barikan har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Verkställande direktör
Utträde: 2024-08-21
Samkonsult VVS AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-12-03
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Samkonsult Group AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sourosh Ehsani
Ordförande
Sourosh Ehsani
Revisor
David Ronnie Andreas Stefansson
Styrelseledamot
Mohammed Hamza Barikan
Verkställande direktör
Mohammed Hamza Barikan
Styrelseledamot
Siavash Ehsanzamir
Vice verkställande direktör
Siavash Ehsanzamir
Tillbaka till sidans topp
Samkonsult VVS AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sourosh Ehsani
Ordförande
Sourosh Ehsani
Styrelseledamot
Mohammed Hamza Barikan
Styrelseledamot
Siavash Ehsanzamir
Styrelseledamot
Mohammad Parchami
Verkställande direktör
Mohammad Parchami
Tillbaka till sidans topp
Konum Structures AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sourosh Ehsani
Styrelseledamot
Mohammed Hamza Barikan
Styrelseledamot
Siavash Ehsanzamir
Ordförande
Siavash Ehsanzamir
Styrelseledamot
Khaled Jamal Ibrahim Hamada
Verkställande direktör
Khaled Jamal Ibrahim Hamada
Tillbaka till sidans topp