Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Barbro Elisabet Sundell
Barbro Elisabet Sundell
19540330-XXXX
Ta kreditupplysning
Sundell, Barbro Elisabet är en kvinna född den 30 mars 1954 och är bosatt i Järbo
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Oskar Sundell AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Barbro Elisabet Sundell har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-04-18
Sista versen 84295 AB
Fusion...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Oskar Sundell AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Barbro Elisabet Sundell
Revisor
Eva Malin Johanna Gustavsson
Styrelseledamot
Per Oskar Sundell
Tillbaka till sidans topp